Entreprise : SCEA POUSSE - SIREN 798 962 833
Identité
Dénomination
SCEA POUSSE
SIREN (siège)
798 962 833
Date d'immatriculation au RNE
09/12/2013
Début d’activité
02/12/2013
Date de fin de la personne morale
08/12/2112
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
L'exploitation et la gestion par tous moyens directs et indirects de tous fonds ruraux qui pourront être pris à bail, ou mis à sa disposition. La mise en valeur de tous domaines et patrimoines ruraux, bâtis ou non bâtis dont la société pourra devenir propriétaire par voie d'acquisition.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
THIRONNEAU 28140 PERONVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POUSSE GERARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Péronville
Nom, Prénom(s)
POUSSE BERANGERE
Nom d'usage
LAURENCEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
POUSSE TRISTAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Péronville
Nom, Prénom(s)
POUSSE RACHEL
Nom d'usage
REGO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
POUSSE MELANIE
Nom d'usage
PASQUIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Paris 16
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/12/2013
Siret
79896283300017
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exploitation et la gestion par tous moyens directs et indirects de tous fonds ruraux qui pourront être pris à bail, ou mis à sa disposition. La mise en valeur de tous domaines et patrimoines ruraux, bâtis ou non bâtis dont la société pourra devenir propriétaire par voie d'acquisition.
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
THIRONNEAU
28140 , PERONVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
770
Date d'ajout
29/01/2016
Description
Modification relative aux associés à compter du 10/08/2014 : Partant : POUSSE Jean-François, Associé indéfiniment responsable Nouveau : PASQUIER Mélanie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : REGO Rachel, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LAURENCEAU Berengère, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux associés à compter du 10/08/2014 : Partant : POUSSE Jean-François, Associé indéfiniment responsable Nouveau : PASQUIER Mélanie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : REGO Rachel, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LAURENCEAU Berengère, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).