Entreprise : PLATROCOLORS DISTRIBUTION - SIREN 798 914 578
Identité
Dénomination
PLATROCOLORS DISTRIBUTION
SIREN (siège)
798 914 578
Date d'immatriculation au RNE
18/12/2013
Début d’activité
01/12/2013
Date de fin de la personne morale
17/12/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, négoce, importation, exportation par tous les moyens, de tous produits et biens de consommation d'équipements de quelque nature qu'ils soient ainsi que de prestations de services
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
7 QUAI DU FORT DE ROME 08600 GIVET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLAFFART JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Nom, Prénom(s)
NOIZET ROMAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1990
Nom, Prénom(s)
NOIZET JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2013
Siret
79891457800017
Nom commercial
PLATROCOLORS
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, négoce, importation, exportation par tous les moyens, de tous produits et biens de consommation d'équipements de quelque nature qu'ils soient ainsi que de prestations de services
Adresse
7 QUAI DU FORT DE ROME
08600 , GIVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
29/04/2015
Description
ORDONNANCE DU PRESIDENT EN DATE DU 28-04-2015 prononçant la clôture de la procédure.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/04/2015
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 16/04/2015
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/09/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé, en date du 18/09/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2014/175, date de cessation des paiements le 18/09/2014, et a désigné Monsieur Georges TILLET : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Michel OGER, liquidateur SELARL BRUCELLE Charles, prise en la personne de Maître Charles BRUCELLE 1 rue de Lorraine 08000 CHARLEVILLE MEZIERES. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).