Entreprise : LES 2 FRERES D'UZES - SIREN 798 872 065
Identité
(Entreprise radiée le 16/10/2023)
Dénomination
LES 2 FRERES D'UZES
SIREN (siège)
798 872 065
Date d'immatriculation au RNE
03/12/2013
Fermeture de l'établissement - 79887206500015
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/2014
Fermeture de l'établissement - 79887206500023
- Date d'effet de la fermeture : 07/10/2022
Date de fin de la personne morale
02/12/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
5 BD CHARLES GIDE 30700 UZES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIELJEUX RENAUD , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Saint-Quentin-la-Poterie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/11/2013
Siret
79887206500015
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
10 CHE DU CHENE
30700 , SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE DE SAINT VICTOR
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2014
Siret
79887206500023
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
5 BD CHARLES GIDE
30700 , UZES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/034808
Date d'ajout
27/10/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 07/10/2022 - Siège de la liquidation : Route de Saint Victor 10 Chemin du Chêne 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Républicain d'Uzès du 27/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/034808
Date d'ajout
27/10/2022
Description
Modification relative aux dirigeants VIELJEUX Renaud Michel nom d'usage : VIELJEUX Renaud n'est plus président VIELJEUX Renaud Michel nom d'usage : VIELJEUX Renaud devient liquidateur VIELJEUX Geoffroy René Christian nom d'usage : VIELJEUX Geoffroy n'est plus vice-président à compter du 07/10/2022
Numéro d'observation
F22/034808
Date d'ajout
27/10/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 07/10/2022 Vente du fonds à la SAS 3C5F
Numéro d'observation
F16/018259
Date d'ajout
07/12/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 26/10/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).