Entreprise : LPVLN - SIREN 798 814 208
Identité
Dénomination
LPVLN
SIREN (siège)
798 814 208
Date d'immatriculation au RNE
28/11/2013
Début d’activité
29/01/2014
Date de fin de la personne morale
27/11/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Clud de sports
Code APE
9312Z - Activités de clubs de sports
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
6 AV DE LA MEDITERRANEE 30000 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA GARE TRIANGLE DE LA GARE ILO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAUPHIN JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
LEICK DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
CADART RODOLPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
La Destrousse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/01/2014
Siret
79881420800020
Enseigne
VITA LIBERTE
Code APE
9312Z - Activités de clubs de sports
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités de clubs de sports
Adresse
6 AV DE LA MEDITERRANEE
30000 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA GARE TRIANGLE DE LA GARE ILO
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/014561
Date d'ajout
14/04/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 14/04/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/010337
Date d'ajout
29/05/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 29/05/2019 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. Date de cessation des paiements : 03/05/2019
Numéro d'observation
F18/007774
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur CADART Rodolphe Ancienne Adresse : 125 Chemin de Banon 13090 AIX-EN-PROVENCE Nouvelle Adresse : 72 Traverse Souqué Nègre 13112 LA DESTROUSSE
Numéro d'observation
96089
Date d'ajout
19/07/2017
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à 6 avenue de la Méditerranée Zac de la Gare Triangle de la Gare Ilot 30900 NIMES Rc NIMES / 2014B00536 Le 01/07/2017
Numéro d'observation
F17/011321
Date d'ajout
17/07/2017
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/10/2014
Numéro d'observation
22491
Date d'ajout
15/01/2015
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/10/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).