Entreprise : WB AUXERRE - SIREN 798 736 617
Identité
(Entreprise radiée le 27/03/2023)
Dénomination
WB AUXERRE
SIREN (siège)
798 736 617
Date d'immatriculation au RNE
26/11/2013
Date de fin de la personne morale
25/11/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
4 AV DE WORMS 89000 AUXERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICO SABRINA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1982
Commune de résidence
Auxerre
Nom, Prénom(s)
GUIAS BARAT ROMAIN , MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Auxerre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/11/2013
Siret
79873661700019
Code APE
9604Z - Entretien corporel
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Centre de bien être, activités individuelles à l'aide d'appareillages dédiés, achat vente de produits divers non-règlementés
Adresse
4 AV 4 avenue de Worms
89000 , Auxerre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
27/03/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
27/03/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 27/03/2023
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/10/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de AUXERRE a prononcé, en date du 03/10/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2022/81, date de cessation des paiements le 03/04/2021, et a désigné Monsieur Karl ECKERLEIN : Juge Commissaire, liquidateur Maître Bernard DELIBES 12 boulevard Davout 89000 AUXERRE. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/12/2019
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 06-09-2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).