Entreprise : LA FROMAGERIE DU VERTBOIS - SIREN 798 690 616
Identité
Dénomination
LA FROMAGERIE DU VERTBOIS
SIREN (siège)
798 690 616
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2013
Début d’activité
01/11/2013
Date de fin de la personne morale
24/11/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la détention, la vente, l'exploitation, de tout fonds de commerce de fabrication et commercialisation de fromages, produits laitiers, cave à vins, plats à emporter, service traiteur.
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
11 RUE DU VERTBOIS 75003 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Attia VICTOR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
Cohen EMILE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Les Lilas
Nom, Prénom(s)
Naudon CEDRIC , SERGE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2013
Siret
79869061600015
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commercialisation de fromages, produits laitiers, cave à vins, plats à emporter, service traiteur.
Adresse
11 RUE DU VERTBOIS
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/06/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 17/06/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201501938, date de cessation des paiements le 15/10/2014, et a désigné : juge commissaire M. Guy Elmalek juge commissaire suppléant M. Jacques Monchablon liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/04/2015
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).