Entreprise : HOLDING IVORY - SIREN 798 664 272
Identité
(Entreprise radiée le 04/01/2023)
Dénomination
HOLDING IVORY
SIREN (siège)
798 664 272
Date d'immatriculation au RNE
26/11/2013
Fermeture de l'établissement - 79866427200019
- Date d'effet de la fermeture : 18/09/2020
Date de fin de la personne morale
25/11/2112
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
AV DU MOULIN 64140 LONS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE CRYSTAL 2
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JALLON MARC , RENE , LOUIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Saint-Maur-des-fosses
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/2013
Siret
79866427200019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou de services, françaises ou étrangères, gestion de ces participations y compris les cessions partielles ou totales, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet
Adresse
AV avenue du Moulin
64140 , Lons - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Espace Crystal 2
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/04/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 30/06/2020. Dénomination de l'associé unique : PCL-Corp, Pau : 752708644. Journal d'annonces légales : Les Petites Affiches Béarnaises Pyrénées paru le 18/08/2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4047
Date d'ajout
02/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2020 sans disparition de la personne morale suite à suppression du fonds de participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou de services, françaises ou étrangères, gestion de ces participations y compris les cessions partielles ou totales, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet exploité espace Crystal 2 avenue du Moulin 64140 Lons
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).