Entreprise : MF DISTRIBUTION - SIREN 798 607 131
Identité
Dénomination
MF DISTRIBUTION
SIREN (siège)
798 607 131
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2013
Date de fin de la personne morale
24/11/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
3 LOT LES LOUVIERES 08160 HANNOGNE-SAINT-MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERCIER FLORIAN , JEAN-LOUIS , FRANCIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1987
Commune de résidence
Sedan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/11/2013
Siret
79860713100017
Code APE
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et vente de matériels électriques et électroniques, petits appareils électriques, gadgets électroniques
Adresse
3 LOT 3 lotissement les Louvieres
08160 , Hannogne Saint Martin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
12/10/2017
Description
ORDONNANCE du Président EN DATE DU 12-10-2017 prononçant la clôture de la procédure
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/09/2017
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/09/2017
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 21/09/2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/12/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé, en date du 01/12/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2016/189, date de cessation des paiements le 15/11/2016, et a désigné Monsieur Michel OGER : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Georges TILLET, liquidateur SELARL BRUCELLE Charles, prise en la personne de Maître Charles BRUCELLE 1 rue de Lorraine 08000 CHARLEVILLE MEZIERES. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).