Entreprise : LONGPONT CONDUITE - SIREN 798 481 230
Identité
Dénomination
LONGPONT CONDUITE
SIREN (siège)
798 481 230
Date d'immatriculation au RNE
14/11/2013
Date de fin de la personne morale
13/11/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
13 VOIE DU MORT RU 91310 LONGPONT-SUR-ORGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES ECHASSONS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE LAURENT , CHRISTIAN , PASCAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Longpont-sur-Orge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/11/2013
Siret
79848123000018
Nom commercial
LONGPONT CONDUITE AUTO-ECOLE
Enseigne
INRI'S LONGPONT
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La formation de conducteurs de toutes catégories de véhicules
Adresse
13 13 Voie du Mort Rû ZA Les Echassons
91310 , Longpont-sur-Orge - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES ECHASSONS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16107
Date d'ajout
08/07/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16107
Date d'ajout
08/07/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 1 juillet 2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 1 juillet 2019
Numéro d'observation
80998
Date d'ajout
27/08/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry prononce en date du 27/08/2018 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2018J00548 , date de cessation des paiements le 15/03/2018 , désigne liquidateur La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 30 septembre 2018 . Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).