Entreprise : UKY MEDIAS - SIREN 798 458 436
Identité
Dénomination
UKY MEDIAS
SIREN (siège)
798 458 436
Date d'immatriculation au RNE
18/01/2018
Date de fin de la personne morale
17/01/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
5 AV DU PRE FELIN 74000 ANNECY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAE LES GLAISINS ANNECY LE VIEUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRETIN JEAN-MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Veyrier-du-Lac
Nom, Prénom(s)
DELOUIS HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
AUDIT PMA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Gleizé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/03/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/12/2017
Siret
79845843600028
Nom commercial
SPRINTER MEDIAS
Code APE
5813Z - Édition de journaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Rédaction, édition, vente et distribution de journaux, revues et magasines.
Adresse
5 AV DU PRE FELIN
74000 , ANNECY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAE LES GLAISINS ANNECY LE VIEUX
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/10/2013
Siret
79845843600010
Code APE
5813Z - Édition de journaux
Activité principale
Édition de journaux
Adresse
337 CHE HAUT ABRIAN
84100 , ORANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/006780
Date d'ajout
24/03/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 24/03/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/006747
Date d'ajout
24/03/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 24/03/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F20/012672
Date d'ajout
27/08/2020
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 26/08/2020 disant que que l'ensemble des mandats visés sur la liste annexée à la requête présentée seront, à compter du 1er juillet 2020, exercés par la Selarl AJ MEYNET & ASSOCIÉS, représentée par Maître Robert Louis MEYNET et Maître David-Emmanuel MEYNET, en substitution de Maître Robert Louis MEYNET exerçant à titre individuel
Numéro d'observation
F19/018640
Date d'ajout
08/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 08/11/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire, procédure simplifiée visée aux articles L.644-1 à L644-6 du Code de commerce. Liquidateur judiciaire : l'ETUDE BOUVET ET GUYONNET (prise en la personne de Me GUYONNET) 60 rue cassiopée Parc d'Activité Altaïs - Chavanod 74990 Annecy CEDEX 9
Numéro d'observation
F19/016542
Date d'ajout
09/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 09/10/2019 prolongeant la période d'observation jusqu'au 03/04/2020, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F19/005471
Date d'ajout
03/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 03/04/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : l'ETUDE BOUVET ET GUYONNET (prise en la personne de Me GUYONNET) 60 rue cassiopée Parc d'Activité Altaïs - Chavanod 74990 Annecy CEDEX 9, Administrateur judiciaire : Maître MEYNET Robert Louis 39 avenue du Parmelan 74000 Annecy mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 03/10/2017
Numéro d'observation
F19/003402
Date d'ajout
27/02/2019
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/10/2018.
Numéro d'observation
755
Date d'ajout
19/01/2018
Description
Radiation du RCS le 19/01/2018 avec effet au 12/12/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy par suite du transfert du siege social 337 Chemin du Haut Abrian 84100 ORANGE au Pae les Glaisins 5 Rue Pré Félin Annecy le Vieux 74940 ANNECY à compter du 12/12/2017 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy le 18/01/2018 sous le numéro A2018/000423)
Numéro d'observation
F18/000662
Date d'ajout
18/01/2018
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 337 Chemin du Haut Abrian 84100 ORANGE (Greffe du Tribunal de Commerce de Avignon) Nouveau siège social : Pae les Glaisins 5 Rue Pré Félin Annecy le Vieux 74940 ANNECY à compter du 12/12/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).