Entreprise : QSE-MANAGEMENT - SIREN 798 451 613
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2021)
Dénomination
QSE-MANAGEMENT
SIREN (siège)
798 451 613
Date d'immatriculation au RNE
15/11/2013
Fermeture de l'établissement - 79845161300011
- Date d'effet de la fermeture : 15/07/2019
Fermeture de l'établissement - 79845161300029
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2020
Date de fin de la personne morale
14/11/2063
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DU HAUT DE LA COUTURE 77380 COMBS-LA-VILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELACROIX THIERRY , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Combs-la-Ville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/2013
Siret
79845161300011
Nom commercial
QSE-MANAGEMENT
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil audit et formation en qualité environnement énergie et Sst
Adresse
4 RTE 4 Route Nationale 19
77170 , Servon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/07/2019
Siret
79845161300029
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
7 RUE DU HAUT DE LA COUTURE
77380 , COMBS-LA-VILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
850
Date d'ajout
13/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/07/2020
Description
Dissolution à compter du 20/05/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/05/2020, liquidateur : DELACROIX Thierry André, siège de la liquidation : 7 Rue du Haut de la Couture 77380 Combs-la-Ville, parution de la publicité légale : Le Moniteur de Seine-et-Marne en date du 29/06/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).