Entreprise : FINANCIERE COFIGEO - SIREN 798 448 130
Identité
(Entreprise radiée le 02/11/2023)
Dénomination
FINANCIERE COFIGEO
SIREN (siège)
798 448 130
Date d'immatriculation au RNE
02/08/2016
Fermeture de l'établissement - 79844813000038
- Date d'effet de la fermeture : 18/10/2023
Fermeture de l'établissement - 79844813000012
- Date d'effet de la fermeture : 19/12/2013
Fermeture de l'établissement - 79844813000020
- Date d'effet de la fermeture : 21/06/2016
Date de fin de la personne morale
01/08/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
18001041 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU DOCTEUR LOMBARD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENASCÉ FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
THOMAZEAU MATHIEU
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
WORMSER JULIEN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
MORENO XAVIER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FOUCAULT JEROME
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LAHAYE RAPHAEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMPAGNIE DES CARDINAUX
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Dénomination
SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Puteaux
Dénomination
MBO PARTENAIRES
Qualité
Président du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
EMERSON AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SEREC-AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COFIGEO & CO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/11/2013
Siret
79844813000012
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
3 RUE LA BOETIE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/2013
Siret
79844813000020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
28 BD KELLERMANN
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/11/2013
Siret
79844813000038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tout moyen, notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement. La prestation de conseils et d'assistance en matière technique, financière et administrative ainsi qu'en matière de gestion des participations et de prise de participations
Adresse
2 RUE 2 Rue du docteur Lombard
92441 , Issy-les-Moulineaux CEDEX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
99348
Date d'ajout
02/11/2023
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à COFIGEO & CO, Nanterre RCS 884 615 121 dans le cadre d'une fusion avec effet au 18/10/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
117718
Date d'ajout
25/11/2021
Description
Fusion absorption de la société CAP CROISSANCE, SAS au capital de 1.232.831,50 euros, sis 2 rue du Docteur Lombard 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex (802 982 777 RCS de Nanterre) à compter du 24/09/2021
Numéro d'observation
102733
Date d'ajout
19/10/2021
Description
Fusion absorption de la société WILLIAM SAURIN HOLDING, SASU au capital de 1.000 euros, sis 2, rue du Docteur Lombard - 92130 Issy-les-Moulineaux (830 091 724 RCS de Nanterre) à compter du 24/09/2021
Numéro d'observation
48564
Date d'ajout
02/08/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).