Entreprise : LA VIE SAUVAGE - SIREN 798 404 497
Identité
(Entreprise radiée le 13/07/2021)
Dénomination
LA VIE SAUVAGE
SIREN (siège)
798 404 497
Date d'immatriculation au RNE
08/11/2013
Date de fin de la personne morale
07/11/2112
Forme juridique
GFR, Groupement foncier et rural
Capital social
42500 EUR
Adresse du siège
QUA BASSELIER 40170 MEZOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASTRUC PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
GIRARD GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Mézos
Nom, Prénom(s)
LOMBART FLORENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Mézos
Nom, Prénom(s)
MEON XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Pessac
Nom, Prénom(s)
SAKON ALBERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Bayonne
Dénomination
PONT ROUGE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Mézos
Dénomination
La Cabane
Qualité
Autre
Commune de résidence
Mézos
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/07/2019
Siret
79840449700025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
De rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier, la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles.
Adresse
QUA Quartier Basselier
40170 , Mézos - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/10/2013
Siret
79840449700017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
28 RUE PARMENTIER
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4085
Date d'ajout
13/07/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 06/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/01/2020
Description
Dissolution à compter du 14/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/12/2019, liquidateur : SAKON Alberic, siège de la liquidation : Quartier Basselier 40170 Mézos, parution de la publicité légale : Les Annonces Landaises en date du 25/01/2020
Numéro d'observation
47438
Date d'ajout
29/08/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de MONT DE MARSAN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).