Entreprise : BRASSERIE LA TURBINE - SIREN 798 358 669
Identité
Dénomination
BRASSERIE LA TURBINE
SIREN (siège)
798 358 669
Date d'immatriculation au RNE
08/11/2013
Début d’activité
01/11/2013
Date de fin de la personne morale
07/11/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
1105Z - Fabrication de bière
Code APRM
1105ZZ - Fabrication de bière
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
261 GR GRANDE RUE 39140 VILLEVIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POUNOT VINCENT , YVES , RENE
Nom d'usage
POUNOT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Villevieux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2013
Siret
79835866900017
Nom commercial
BRASSERIE LA TURBINE - BRASSERIE DE FRANCHE COMTE - JURASSIENNE DE BIERE
Enseigne
LA TURBINE
Code APE
1105Z - Fabrication de bière
Code APRM
1105ZZ - Fabrication de bière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
La production et la commercialisation de bières et toutes boissons.
Code APRM
1105ZZ - Fabrication de bière
Autres Activités
LA PRODUCTION DE BIERES ET TOUTES BOISSONS
Code APRM
1105ZZ - Fabrication de bière
Adresse
261 GR GRANDE RUE
39140 , VILLEVIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/004684
Date d'ajout
07/07/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 07/07/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/004671
Date d'ajout
07/07/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 07/07/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F21/008255
Date d'ajout
03/12/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 03/12/2021 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SCP Pascal LECLERC, représenté par les administrateurs judiciaires provisoires, Pris en la personne de Me MASSELON et Me ROUMEZI 6 rue Rouget de Lisle BP 40071 39000 Lons-le-Saunier . Date de cessation des paiements : 03/06/2020
Numéro d'observation
F15/004611
Date d'ajout
01/12/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).