Entreprise : MJ CONSEILS - SIREN 798 323 218
Identité
Dénomination
MJ CONSEILS
SIREN (siège)
798 323 218
Date d'immatriculation au RNE
07/11/2013
Date de fin de la personne morale
06/11/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RUE DU BROTEAU 69540 IRIGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE IRIGNY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COGOLUENHES PIERRE , MARIE , HENRI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Dénomination
PIERRE JACQUOT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
S3C AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Limas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/04/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/10/2013
Siret
79832321800023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de tous intérêts et participations dans toute société, affaire ou entreprise ; gestion, administration et animation desdites sociétés, affaires ou entreprises ; toutes prestations de services en conseil et stratégie d'entreprise, développement, ressources humaines et marketing.
Adresse
RUE DU BROTEAU
69540 , IRIGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE IRIGNY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/10/2013
Siret
79832321800015
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
29 RUE LAFAYETTE
69310 , OULLINS-PIERRE-BENITE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/023526
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/04/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/023469
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/04/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F18/058395
Date d'ajout
22/11/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/11/2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon
Numéro d'observation
F18/046010
Date d'ajout
11/09/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 11/09/2018 prolongeant la période d'observation jusqu'au 14/03/2019, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F18/012294
Date d'ajout
14/03/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 14/03/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon, Administrateur judiciaire : Maître MEYNET Robert-Louis 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 07/03/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).