Entreprise : SGPE (SOCIETE GESTION PERFORMANCE ECOLOGIE) - SIREN 798 302 485
Identité
Dénomination
SGPE (SOCIETE GESTION PERFORMANCE ECOLOGIE)
SIREN (siège)
798 302 485
Date d'immatriculation au RNE
20/09/2017
Début d’activité
04/11/2013
Date de fin de la personne morale
19/09/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Société de suivi de gestion administrative et techniques d'entreprises.
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
35 RUE LANTIEZ 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ferreira Pereira ARMANDO , MANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/11/2013
Siret
79830248500015
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Services administratifs combinés de bureau
Adresse
35 RUE LANTIEZ
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/2013
Siret
79830248500031
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion administrative et technique d'entreprises
Adresse
RUE DU TUBOEUF
77170 , BRIE-COMTE-ROBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/2013
Siret
79830248500023
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
23 RUE PAUL BERT
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2018B2083114
Date d'ajout
20/08/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 20/08/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202402557, date de cessation des paiements le 27/12/2023, et a désigné M. Michel Teytu : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Florian Lacour 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
93496
Date d'ajout
22/08/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS
Numéro d'observation
2018B208311
Date d'ajout
21/08/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
21615
Date d'ajout
21/09/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de MELUN
Numéro d'observation
12183
Date d'ajout
18/01/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).