Entreprise : R VOYAGES - SIREN 798 248 274
Identité
Dénomination
R VOYAGES
SIREN (siège)
798 248 274
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2013
Début d’activité
05/07/2020
Date de fin de la personne morale
30/10/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Agence de voyages billeterie
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
43900 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE L'ABRIVADO 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIFFI SIDI , MOHAMMED , CHAFIK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/07/2020
Siret
79824827400028
Nom commercial
TRANS-MED-EXPRESS
Enseigne
RV TRAVELS
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport des marchandises de -3.5 T
Adresse
2 RUE DE L'ABRIVADO
30000 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Porte A
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
03/08/2020
Siret
79824827400036
Nom commercial
R VOYAGES
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente de billetterie avion et bateau autres activités de réservation et activités annexes de voyages.
Adresse
60 VOIE DU TOEC
31300 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
22/02/2021
Siret
79824827400051
Nom commercial
R VOYAGES
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Autres Activités de réservation et activités annexes de voyages, ventes de billets avions, vente de billets bateaux
Adresse
1 RUE JEAN JAURES
60100 , CREIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2013
Siret
79824827400010
Enseigne
R VOYAGES
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
424 AV JEAN PROUVE
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/02/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/07/2020
Siret
79824827400044
Nom commercial
R VOYAGES
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Autres Activités de réservation et activités annexes de voyages
Adresse
59 CRS GAMBETTA
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11624
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 03/09/2024 prononçant la faillite personnelle de Monsieur RIFFI Sidi pour une durée de 15 ans.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11623
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 03/09/2024 prononçant la liquidation judiciaire de Mr RIFFI Sidi par extension de celle déjà ouverte à l'égard de la SAS R VOYAGES. Juge commissaire : Monsieur MARIN Esteban. Juge commissaire suppléant : Madame CALMELS Cécile. Liquidateur judiciaire : SELARL BLEU SUD représentée par Maître JULIA Anita 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. Date de cessation des paiements : 01/06/2022
Numéro d'observation
F24/046851
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 03/09/2024 prononçant la faillite personnelle de Monsieur RIFFI Sidi Mohammed Chafik pour une durée de 15 ans.
Numéro d'observation
F24/046834
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 03/09/2024 étendant la procédure de liquidation judiciaire de La SAS R VOYAGES à Monsieur RIFFI Mohammed Liquidateur judiciaire : SELARL BLEU SUD représentée par Me Anita JULIA 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. Date de cessation des paiements : 01/06/2022
Numéro d'observation
F24/027351
Date d'ajout
03/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 03/09/2024 prononçant la faillite personnelle de Monsieur RIFFI Sidi pour une durée de 15 ans.
Numéro d'observation
F24/027345
Date d'ajout
03/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 03/09/2024 prononçant la liquidation judiciaire de Mr RIFFI Sidi par extension de celle déjà ouverte à l'égard de la SAS R VOYAGES. Juge commissaire : Monsieur MARIN Esteban. Juge commissaire suppléant : Madame CALMELS Cécile. Liquidateur judiciaire : SELARL BLEU SUD représentée par Maître JULIA Anita 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. Date de cessation des paiements : 01/06/2022
Numéro d'observation
11357
Date d'ajout
26/08/2024
Description
Par ordonnance en date du 21/08/2024, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné Liquidateur judiciaire : SELARL BLEU SUD représentée par Maître JULIA Anita 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F24/044940
Date d'ajout
26/08/2024
Description
Par ordonnance en date du 21/08/2024, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné Liquidateur judiciaire : SELARL BLEU SUD représentée par Maître JULIA Anita 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F24/026184
Date d'ajout
23/08/2024
Description
Par ordonnance en date du 21/08/2024, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné Liquidateur judiciaire : SELARL BLEU SUD représentée par Maître JULIA Anita 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
588
Date d'ajout
10/01/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 09/01/2024 prononçant la conversion en liquidation judiciaire, désignant en qualité de Liquidateur judiciaire la SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard demeurant 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes.
Numéro d'observation
F24/001620
Date d'ajout
10/01/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 09/01/2024 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me Bernard ROUSSEL 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes
Numéro d'observation
F24/000973
Date d'ajout
09/01/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 09/01/2024 prononçant la conversion en liquidation judiciaire, désignant en qualité de Liquidateur judiciaire la SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard demeurant 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes.
Numéro d'observation
13835
Date d'ajout
02/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 31/10/2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. . Date de cessation des paiements : 01/06/2022
Numéro d'observation
F23/052626
Date d'ajout
02/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 31/10/2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me Bernard ROUSSEL 850 Rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. Date de cessation des paiements : 01/06/2022.
Numéro d'observation
F23/031249
Date d'ajout
31/10/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 31/10/2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. . Date de cessation des paiements : 01/06/2022
Numéro d'observation
8207
Date d'ajout
25/02/2021
Description
Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 22/02/2021 Ancienne valeur : 59 Cours Gambetta 34000 Montpellier Nouvelle valeur : 1 Rue jean Jaurès 60100 Creil Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 22/02/2021 Ancienne valeur : 59 Cours Gambetta 34000 Montpellier Nouvelle valeur : 1 Rue jean Jaurès 60100 Creil
Numéro d'observation
F20/025893
Date d'ajout
11/08/2020
Description
En attente de l'agrément ou de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente
Numéro d'observation
F17/004554
Date d'ajout
13/03/2017
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 424 Avenue Jean Prouvé 30900 NIMES au 2 Rue de l'Abrivado 30000 NIMES à compter du 16/01/2017
Numéro d'observation
F17/004554
Date d'ajout
13/03/2017
Description
En attente de l'agrément ou de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).