Entreprise : AGENCE SAUVAGES COMMUNICATION - SIREN 798 150 579
Identité
(Entreprise radiée le 10/12/2021)
Dénomination
AGENCE SAUVAGES COMMUNICATION
SIREN (siège)
798 150 579
Date d'immatriculation au RNE
28/10/2013
Date de fin de la personne morale
27/10/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
3 RUE RAOUL PONCHON 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANCHET GUILLAUME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
La Mézière
Nom, Prénom(s)
COURTIN FLORENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/10/2013
Siret
79815057900018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
8 QUAI DUGUAY TROUIN
35000 , RENNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8-12
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/10/2013
Siret
79815057900026
Nom commercial
AGENCE SAUVAGES COMMUNICATION
Enseigne
AGENCE SAUVAGES COMMUNICATION
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation d'une agence de publicité, l'édition de tous supports publicitaires et de communication et plus particulièrement toutes activités se rapportant à la création et à la conception de campagnes publicitaires, de marketing et de communication évènementielle
Adresse
3 RUE 3 Rue Raoul Ponchon
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38503
Date d'ajout
10/12/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38503
Date d'ajout
10/12/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 06/12/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 06/12/2021
Numéro d'observation
8120
Date d'ajout
15/05/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 13 mai 2020 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2020J00018 désigne liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Me Charlotte Thirion 20 Boulevard d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes
Numéro d'observation
7963
Date d'ajout
13/05/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 13/05/2020 arrête la cession totale de la société SARL AGENCE SAUVAGES COMMUNICATION au profit de la société SARL MIRADA, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 491 180 048 et dont le siège social est 2, rue de la Mabilais à RENNES (35000), avec possibilité d'y substituer une société en cours de constitution sous la forme d'une SAS portant la dénomination sociale d'AGENCE SAUVAGES
Numéro d'observation
9945
Date d'ajout
22/01/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes , prononce en date du 22/01/2020 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2020J00018 , date de cessation des paiements le 21/12/2019 désigne Administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET "Le Magister" 35000 Rennes avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion , Mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Me Charlotte Thirion 20 Boulevard d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes , , et ouvre une période d'observation expirant le 22/07/2020 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
74303
Date d'ajout
21/01/2019
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 22/10/2018
Numéro d'observation
62281
Date d'ajout
29/09/2014
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de Rennes, 8-12 Quai Duguay Trouin à Rennes, 3 rue Raoul Ponchon, le 26.09.2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).