Entreprise : BACBAC - SIREN 798 129 318
Identité
Dénomination
BACBAC
SIREN (siège)
798 129 318
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2013
Début d’activité
01/01/2018
Date de fin de la personne morale
24/10/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Détention d'actions ou de parts de sociétés.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
69300 EUR
Adresse du siège
LD L ABADIE 32140 CABAS-LOUMASSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HALFEN JEREMIE , FELICIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2018
Siret
79812931800027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Détention d'actions ou de parts de sociétés.
Autres Activités
Détention d'actions ou de parts de sociétés.
Adresse
LD L ABADIE
32140 , CABAS-LOUMASSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2013
Siret
79812931800019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
9 ALL CLAUDE NOUGARO
31770 , COLOMIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1984
Date d'ajout
24/05/2018
Description
Immatriculation par suite de transfert entrant du siège social et de l'établissement principal, sans maintien d'activité dans le ressort du Greffe d'origine à compter du 01/01/2018 : Ancienne adresse : 9 allée Claude Nougaro - 31770 Colomiers (supprimé / radiation RCS Toulouse) Nouvelle adresse Lieu dit l'Abadie - 32140 Cabas Loumasses Changement de gérant à compter du 01/01/2018 : Partant : HALFEN Mathieu, Louis, Julien, Gérant Nouveau : HALFEN Jérémie, Félicien, Gérant non associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).