Entreprise : A.G.A GROUPE - SIREN 797 976 461
Identité
Dénomination
A.G.A GROUPE
SIREN (siège)
797 976 461
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2013
Début d’activité
01/10/2013
Date de fin de la personne morale
17/10/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La détention de titres et la prise de participation dans toutes les sociétés civiles ou commerciales.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
315085 EUR
Adresse du siège
256 RTE DE LYON 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAZAN ANTHONY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Saint-André-de-Roquepertuis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2013
Siret
79797646100021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La détention de titres et la prise de participation dans toutes les sociétés civiles ou commerciales.
Autres Activités
La détention de titres et la prise de participation dans toutes les sociétés civiles ou commerciales.
Adresse
256 RTE DE LYON
30200 , BAGNOLS-SUR-CEZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2013
Siret
79797646100013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
14 RTE DE FRIGOULET
30630 , GOUDARGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/018649
Date d'ajout
07/12/2017
Description
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 02/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/018649
Date d'ajout
07/12/2017
Description
Suppression partielle d'activité de l'établissement principal : Ancienne activité : La détention de titres et la prise de participation dans toutes les sociétés civiles ou commerciales. L'administration et la gestion par voie de location ou autrement de tous biens immobiliers dont elle viendrait à être la propriétaire. Nouvelle activité : La détention de titres et la prise de participation dans toutes les sociétés civiles ou commerciales. à compter du 02/11/2017
Numéro d'observation
F17/018649
Date d'ajout
07/12/2017
Description
Modification relative aux dirigeants GAZAN Anthony nom d'usage : GAZAN Anthony n'est plus gérant GAZAN Anthony nom d'usage : GAZAN Anthony devient président GAZAN Anthony nom d'usage : GAZAN Anthony n'est plus Associé Société par actions simplifiée SAS J.L GIORNAL et Associes devient commissaire aux comptes Société à responsabilité limitée A.G.A INVESTIMMO n'est plus Associé à compter du 02/11/2017
Numéro d'observation
F17/018649
Date d'ajout
07/12/2017
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société civile Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 02/11/2017
Numéro d'observation
F17/018649
Date d'ajout
07/12/2017
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 14 Route de Frigoulet BP 3 30630 GOUDARGUES au 256 Route de Lyon 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE à compter du 02/11/2017
Numéro d'observation
F14/001535
Date d'ajout
31/01/2014
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 145000 EUROS Nouveau capital : 315085 EUROS à compter du 31/12/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).