Entreprise : LA VERDURE - SIREN 797 946 712
Identité
Dénomination
LA VERDURE
SIREN (siège)
797 946 712
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2013
Début d’activité
05/11/2013
Date de fin de la personne morale
17/10/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Fruits et légumes, épicerie.
Code APE
4721Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
113 RUE DU MONT CENIS 75018 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Thy CHAN , SOPHEA
Nom d'usage
Hang
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/11/2013
Siret
79794671200016
Nom commercial
LA VERDURE DU MONT CENIS
Enseigne
LA VERDURE DU MONT CENIS
Code APE
4721Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
113 RUE DU MONT CENIS
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2013B198498
Date d'ajout
12/04/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 12/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013B198495
Date d'ajout
21/10/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 21/10/2021 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
2013B198493
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 01/04/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202100606, date de cessation des paiements le 22/03/2021, et a désigné Mme Pascale Cholmé : Juge Commissaire, liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).