Entreprise : FINANCIERE ROYAL OURS BLANC III - SIREN 797 892 866
Identité
Dénomination
FINANCIERE ROYAL OURS BLANC III
SIREN (siège)
797 892 866
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2013
Début d’activité
27/09/2013
Date de fin de la personne morale
13/10/2112
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SCA, Société en commandite par actions
Activité principale
Exploitation de fonds de commerce d'établissement hoteliers, touristiques et de restaurant.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
148 TRA DE LA MARTINE 13011 MARSEILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT A1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CREBIER LUDOVIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
DE CARRIERE VINCENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
MARANATHA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
B P ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/09/2013
Siret
79789286600014
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation de fonds de commerce d'établissement hoteliers, touristiques et de restaurant.
Adresse
148 TRA DE LA MARTINE
13011 , MARSEILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT A1
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6901
Date d'ajout
13/02/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille En date du 13/02/2024 Nommant M. Attas Jacques juge commissaire suppléant en remplacement du juge-commissaire suppléant précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
50380
Date d'ajout
05/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 05/06/2019 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2017J01092, désigne co-Liquidateurs la SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT mandat conduit par Me J.P LOUIS et la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS mandat conduit par Me Marc SENECHAL Autorise le maintien de l¿activité jusqu¿au 05/09/2019 et maintient co-Administrateurs Judiciaires la SCP GILLIBERT & ASSOCIES mission conduite par Me Vincent GILLIBERT, et la SELARL AJA, mission conduite par Me Franck MICHEL avec mission de représentation du débiteur
Numéro d'observation
36931
Date d'ajout
22/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 22/01/2019 nommant M. Langlere Philippe juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
32042
Date d'ajout
21/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 21/11/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/11/2018
Numéro d'observation
20363
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30/05/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/05/2018
Numéro d'observation
7166
Date d'ajout
29/11/2017
Description
- * Il y a lieu de lire selon ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de marseille en date du 23/10/2017 désignant un liquidateur amiable
Numéro d'observation
7165
Date d'ajout
29/11/2017
Description
Dissolution à compter du 23/10/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/10/2017*
Numéro d'observation
72003
Date d'ajout
22/11/2016
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 28/10/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).