Entreprise : KARIZMA - SIREN 797 869 641
Identité
Dénomination
KARIZMA
SIREN (siège)
797 869 641
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2013
Début d’activité
11/10/2013
Date de fin de la personne morale
13/10/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Prêt à porter, confection, fabrication, travail à façon, coupe à façon, montage, achat, vente, import, export d'articles vestimentaires.
Code APE
1413Z - Fabrication de vêtements de dessus
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
11 RUE PIERRE BUDIN 75018 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Katircioglu MERAL
Nom d'usage
Kapan
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Alfortville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/10/2013
Siret
79786964100010
Code APE
1413Z - Fabrication de vêtements de dessus
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prêt à porter, confection, fabrication, travail à façon, coupe à façon, montage, achat, vente, import, export d'articles vestimentaires.
Adresse
11 RUE PIERRE BUDIN
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
10/04/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 10/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
20/02/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 20-02-2018 A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE Mme Meral Kapan née Katircioglu POUR UNE DUREE DE 15 ANS SOUS LE NUMERO P201502751- et interdiction d'exercer une fonction publique élective
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/10/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 07/10/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201502751, date de cessation des paiements le 10/04/2015, et a désigné M. Michel Baert : Juge Commissaire, liquidateur SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Stéphane-Alexis Martin 12 rue Pernelle 75004 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).