Entreprise : SCI DU ROND POINT - SIREN 797 853 355
Identité
Dénomination
SCI DU ROND POINT
SIREN (siège)
797 853 355
Date d'immatriculation au RNE
15/10/2013
Début d’activité
27/09/2013
Date de fin de la personne morale
14/10/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, gestion, administration active et passive et la disposition de tous biens mobiliers et immobiliers dont la société sera propriétaire, par voie d'attribution, acquisition, échange, apport, location ou autrement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
RUE LOUIS DE BROGLIE 53810 CHANGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TERTIAIRE TECHNOPOLE BAT F
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAUDOUIN RODOLPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
BRICE DENIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Saint-Denis-du-Maine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/09/2013
Siret
79785335500015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, administration active et passive et la disposition de tous biens mobiliers et immobiliers dont la société sera propriétaire, par voie d'attribution, acquisition, échange, apport, location ou autrement
Autres Activités
Propriété, gestion, administration active et passive et la disposition de tous biens mobiliers et immobiliers dont la société sera propriétaire, par voie d'attribution, acquisition, échange, apport, location ou autrement
Adresse
RUE LOUIS DE BROGLIE
53810 , CHANGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TERTIAIRE TECHNOPOLE BAT F
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3871
Date d'ajout
08/09/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/07/2015 : Partant : DALIGAULT Joël, Gérant, Associé Journal d'annonces légales : Ouest France du 03/09/2015
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).