Entreprise : SARL DINER-SIXTIES - SIREN 797 772 258
Identité
(Entreprise radiée le 04/12/2023)
Dénomination
SARL DINER-SIXTIES
SIREN (siège)
797 772 258
Date d'immatriculation au RNE
15/10/2013
Fermeture de l'établissement - 79777225800019
- Date d'effet de la fermeture : 04/12/2023
Date de fin de la personne morale
14/10/2112
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
94 RUE D'HURLUPIN 59560 COMINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA ROMUALD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1985
Commune de résidence
Halluin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/05/2014
Siret
79777225800019
Enseigne
DINER-SIXTIES
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration rapide
Adresse
94 RUE 94 rue d'Hurlupin
59560 , Comines - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
04/12/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 01/12/2023 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
04/12/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
26/10/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 25/10/2022 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2022/513 désigne en qualité de liquidateur : SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître ARAS Michaël 58 Avenue Guynemer 59700 Marcq-en-Barœul,
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
27/07/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé en date du 25/07/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022/513 date de cessation des paiements le 30/06/2022, mandataire judiciaire : SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître ARAS Michaël 58 Avenue Guynemer 59700 Marcq-en-Barœul, et a ouvert une période d'observation expirant le 25/01/2023, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
12/08/2014
Description
SOCIETE SANS ACTIVITE COMMERCIALE DU 01-10-2013 AU 02-05-2014 Reprise d'activité le 03/05/2014
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/07/2014
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01-10-2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).