Entreprise : PJA - SIREN 797 765 245
Identité
Dénomination
PJA
SIREN (siège)
797 765 245
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2013
Début d’activité
01/10/2013
Date de fin de la personne morale
08/10/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/06/2014
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'exploitation d'une cave à vins, épicerie fine, vente directe de vins aux particuliers, dégustation de vins et de produits du terroir.
Code APE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
22 RUE LAURISTON 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Baut JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Benallal AKRAME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDUGEST
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2013
Siret
79776524500015
Nom commercial
BRUT
Code APE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation d'une cave à vins, épicerie fine, vente directe de vins aux particuliers, dégustation de vins et de produits du terroir.
Adresse
22 RUE LAURISTON
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2013B1908416
Date d'ajout
15/12/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 15/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013B1908413
Date d'ajout
17/09/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17/09/2019 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201900677 désigne liquidateur SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, , maintient M. Antoine Guinet, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite
Numéro d'observation
2013B1908411
Date d'ajout
12/03/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 12/03/2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201900677 date de cessation des paiements le 12/09/2017, et a désigné juge commissaire : M. Antoine Guinet, administrateur : SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 12/09/2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
12/07/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-05-2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).