Entreprise : FINANCIERE HELICES - SIREN 797 741 527
Identité
Dénomination
FINANCIERE HELICES
SIREN (siège)
797 741 527
Date d'immatriculation au RNE
07/10/2013
Début d’activité
01/01/2015
Date de fin de la personne morale
06/10/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou le transfert par tous moyens, sous toutes formes et selon toutes modalités, de tous titres financiers et/ou valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères, pour son propre compte
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
1000001 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE LA RESISTANCE 14400 BAYEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONEGIER DU SORBIER LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Valence-en-Poitou
Dénomination
NH CAPITAL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
EXPERTS CONSEILS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 08
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2015
Siret
79774152700023
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou le transfert par tous moyens, sous toutes formes et selon toutes modalités, de tous titres financiers et/ou valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères, pour son propre compte
Adresse
13 RUE DE LA RESISTANCE
14400 , BAYEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/09/2013
Siret
79774152700015
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
3 RUE DU COLONEL MOLL
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11043
Date d'ajout
03/10/2019
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE et résolution du plan de sauvegarde, arrêt de l’activité le 02/10/2019, liquidateur : Maître Judith DOUTRESSOULLE - 77, rue de Bernières - 14000 Caen, date de cessation des paiements : 30/09/2019, Jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 02/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5494
Date d'ajout
13/05/2019
Description
CLOTURE de la procédure de SAUVEGARDE (article R.626-42 du code de commerce), ordonnance du Président du tribunal de Commerce de Caen du 10/05/2019
Numéro d'observation
514
Date d'ajout
18/01/2018
Description
Plan de sauvegarde, durée : 6 ans (rectificatif en date du 22/01/2018), Commissaire à l'exécution du plan : SELARL ABITBOL, prise en la personne de Maître Frédéric ABITBOL, Jugement du Tribunal de Commerce de CAEN du 17/01/2018
Numéro d'observation
8231
Date d'ajout
19/09/2017
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2017
Numéro d'observation
5807
Date d'ajout
21/06/2017
Description
Renouvellement exceptionnel de la période d'observation jusqu'au 20/01/2018, jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 21/06/2017.
Numéro d'observation
9636
Date d'ajout
14/11/2016
Description
Renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20/01/2017. Jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 09/11/2016
Numéro d'observation
6477
Date d'ajout
21/07/2016
Description
Ouverture d'une procédure de SAUVEGARDE, Administrateur : SELARL ABITBOL - prise en la personne de Maître Frédéric ABITBOL - Administrateur Judiciaire - 37-39, avenue de Friedland - 75008 Paris 08, avec mission de surveiller le débiteur dans sa gestion, Mandataire judiciaire : Maître Judith DOUTRESSOULLE - 77, rue de Bernières - 14000 Caen, Période d'observation : 6 mois, Jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 20/07/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).