Entreprise : GROUPE DECO DESIGN - SIREN 797 678 364
Identité
Dénomination
GROUPE DECO DESIGN
SIREN (siège)
797 678 364
Date d'immatriculation au RNE
30/10/2013
Début d’activité
03/10/2013
Date de fin de la personne morale
29/10/2112
Date de clôture
31/10
Date de la première clôture
31/10/2014
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
7410Z - Activités spécialisées de design
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
7 RUE BOYVIN 39100 DOLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUISSON KARL , VINCENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Dole
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/10/2013
Siret
79767836400010
Code APE
7410Z - Activités spécialisées de design
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
Etude et vente de design d'espace privé et public, ainsi que la décoration de tous espace public et privé.
Autres Activités
Etude et vente de design d'espace privé et public, ainsi que la décoration de tous espace public et privé.
Adresse
7 RUE BOYVIN
39100 , DOLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/000952
Date d'ajout
23/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 23/02/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/000966
Date d'ajout
23/02/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 23/02/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/000154
Date d'ajout
05/01/2017
Description
Ordonnance du Président en date du 04/01/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BOUQUEROD Alain en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/000229
Date d'ajout
16/01/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 16/01/2015 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître GUIGON Pascal 8 RUE LOUIS GARNIER 25000 BESANCON
Numéro d'observation
F14/004749
Date d'ajout
12/12/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 12/12/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire.Date de cessation des paiements : 08/04/2014 Mandataire judiciaire : Maître GUIGON Pascal 8 RUE LOUIS GARNIER 25000 BESANCON. Durée période d'observation et poursuite d'activité : jusqu'au 12/06/2015 .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).