Entreprise : MONA LISA - SIREN 797 651 551
Identité
Dénomination
MONA LISA
SIREN (siège)
797 651 551
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2013
Date de fin de la personne morale
02/10/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
57 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Reuflet THUY , MAI
Nom d'usage
Garcia
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Vincennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/2013
Siret
79765155100013
Enseigne
CAFE LEONARD
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Café, bar, restaurant.
Adresse
57 RUE DE TURBIGO
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2013B187388
Date d'ajout
19/06/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 19/06/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013B187386
Date d'ajout
23/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 23/01/2018 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201703295 désigne liquidateur SELARL Axyme en la personne de Me Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, maintient M. Jean-louis Gruter, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet
Numéro d'observation
2013B187384
Date d'ajout
28/12/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 28/12/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201703295 date de cessation des paiements le 28/06/2016, et a désigné juge commissaire : M. Jean-louis Gruter, administrateur : SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet 37 avenue de Friedland 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL Axyme en la personne de Me Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 28/06/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).