Entreprise : SCEA LES HAUTS DE BROSSES - SIREN 797 629 276
Identité
Dénomination
SCEA LES HAUTS DE BROSSES
SIREN (siège)
797 629 276
Date d'immatriculation au RNE
04/10/2013
Début d’activité
01/09/2013
Date de fin de la personne morale
03/10/2112
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Activités agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
520000 EUR
Adresse du siège
7 LES HAUTS DE BROSSES 41140 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE LUCIENNE , MAURICETTE
Nom d'usage
MARQUET
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Saint-Romain-sur-Cher
Nom, Prénom(s)
MARQUET JEROME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Monthou-sur-Cher
Nom, Prénom(s)
MARQUET JEAN-CLAUDE , FRANCOIS
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Saint-Romain-sur-Cher
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2013
Siret
79762927600016
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Reprise
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses, élevage, viticulture
Autres Activités
Elevage de volailles,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de la vigne
Adresse
7 LES HAUTS DE BROSSES
41140 , SAINT-ROMAIN-SUR-CHER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
876
Date d'ajout
15/02/2016
Description
Réduction de capital à compter du 31/12/2015 Ancien : 603000 EUR Nouveau : 520000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2015 : Nouveau : MARQUET Jérôme, Gérant, Associé Changement de qualité : MARQUET Jean-Claude, François, Gérant, Associé devient Associé Changement de qualité : MARQUET Lucienne, Mauricette, Gérant, Associé devient Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).