Entreprise : EOLIENNE - SIREN 797 578 614
Identité
(Entreprise radiée le 09/11/2018)
Dénomination
EOLIENNE
SIREN (siège)
797 578 614
Date d'immatriculation au RNE
27/09/2013
Fermeture de l'établissement - 79757861400019
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2014
Fermeture de l'établissement - 79757861400027
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Date de fin de la personne morale
26/09/2112
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital minimum
200 EUR
Adresse du siège
118 RUE BARJOT 49300 CHOLET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONSIN ELISABETH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
HOUSSIN PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Surzur
Nom, Prénom(s)
DERIMER PATRICIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Les Sorinieres
Nom, Prénom(s)
TIGNON CLAUDE
Nom d'usage
PATARIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Cholet
Nom, Prénom(s)
VALANCE THIBAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1990
Commune de résidence
La châtaigneraie
Dénomination
EOLIENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Cholet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2013
Siret
79757861400019
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
55 AV LEON GAMBETTA
49300 , CHOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2014
Siret
79757861400027
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
118 RUE BARJOT
49300 , CHOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1393
Date d'ajout
09/11/2018
Description
Radiation du RCS le 09/11/2018 avec effet au 15/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15162
Date d'ajout
05/11/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : PONSIN Elisabeth Le siège de la liquidation est fixé à : 118 rue René Barjot 49300 Cholet Journal d'annonces légales : Anjou Agricole en date du 09/11/2018 Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).