Entreprise : CHROMO G.A. - SIREN 797 426 327
Identité
(Entreprise radiée le 05/01/2021)
Dénomination
CHROMO G.A.
SIREN (siège)
797 426 327
Date d'immatriculation au RNE
11/12/2013
Fermeture de l'établissement - 79742632700012
- Date d'effet de la fermeture : 15/11/2013
Fermeture de l'établissement - 79742632700020
- Date d'effet de la fermeture : 30/12/2020
Date de fin de la personne morale
10/12/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
9282050 EUR
Adresse du siège
PARC MARCEL BOITEUX 30200 CODOLET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC REGIONAL M BOITEUX
BP 84175
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
Cisbio Group
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Codolet
Dénomination
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie Cedex
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/2013
Siret
79742632700020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
PARC MARCEL BOITEUX
30200 , CODOLET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC REGIONAL M BOITEUX
BP 84175
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/09/2013
Siret
79742632700012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation directe ou indirecte dans toute personne morale ou autre entité juridique et dans toutes opérations industrielles, commerciales ou financières pouvant s'y rattacher. Prestations de services au bénéfice des filiales de la société
Adresse
14 RUE 14 rue de Bassano
75116 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/011023
Date d'ajout
25/07/2016
Description
Modification relative aux dirigeants Société par actions simplifiée Cisbio Group devient président BALDUS Berthold nom d'usage : BALDUS Berthold n'est plus président du directoire JAMMAL Joseph nom d'usage : JAMMAL Joseph n'est plus directeur général délégué CHAVAGNE Pierre Alain Xavier nom d'usage : CHAVAGNE Pierre n'est plus directeur général délégué BALDUS Berthold nom d'usage : BALDUS Berthold n'est plus membre du directoire JAMMAL Joseph nom d'usage : JAMMAL Joseph n'est plus membre du directoire CHAVAGNE Pierre Alain Xavier nom d'usage : CHAVAGNE Pierre n'est plus membre du directoire LORANG Gilles nom d'usage : LORANG Gilles n'est plus Président du comité de surveillance LORANG Gilles nom d'usage : LORANG Gilles n'est plus membre du conseil de surveillance BAZIN Raphaël Eric Marie nom d'usage : BAZIN Raphaël n'est plus membre du conseil de surveillance Société par actions simplifiée ARGOS SODITIC FRANCE n'est plus membre du conseil de surveillance à compter du 15/06/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013B180292
Date d'ajout
18/12/2013
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NIMES SOUS LE NUMERO 2013B2124
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).