Entreprise : ETABLISSEMENTS OLLIER JACQUOT - SIREN 797 050 135
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS OLLIER JACQUOT
SIREN (siège)
797 050 135
Date d'immatriculation au RNE
01/02/1949
Début d’activité
07/01/2021
Date de fin de la personne morale
31/01/2048
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
location de locaux commerciaux et la gestion de participation
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
LE VENTOUZET 48130 PEYRE EN AUBRAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Sainte-Colombe de Peyre
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONS JEAN-FRANCOIS , FERNAND , ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Mudaison
Nom, Prénom(s)
RAMADIER GABRIELLE , MARIE-LOUISE
Nom d'usage
PONS
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Peyre en Aubrac
Nom, Prénom(s)
RAMADIER JEAN-LOUIS , FERNAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Paris 10e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/01/2021
Siret
79705013500061
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
location de locaux commerciaux et la gestion de participation
Autres Activités
location de locaux commerciaux et la gestion de participation
Adresse
LE VENTOUZET
48130 , PEYRE EN AUBRAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Sainte-Colombe de Peyre
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2017
Siret
79705013500053
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
364 RUE DU BASSIN
34400 , SAINT-SERIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1985
Siret
79705013500046
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DE NASBINALS
48100 , MARVEJOLS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10250
Date d'ajout
16/03/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Mende par suite de transfert du siège social à compter du 07/01/2021 du 364 Rue du Bassin 34400 Saint-Sériès au le Ventouzet - Sainte Colombre de Peyre 48130 Peyre en Aubrac Transfert du siège de l'entreprise à l'intérieur du ressort à compter du 07/01/2021 Ancienne valeur : Adresse du siège et établissement principal, le Ventouzet 48130 Peyre en Aubrac Nouvelle valeur : Adresse du siège et établissement principal, le Ventouzet - Sainte Colombre de Peyre 48130 Peyre en Aubrac Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 07/01/2021 Ancienne valeur : Adresse du siège et établissement principal, 364 Rue du Bassin 34400 Saint-Sériès Nouvelle valeur : Adresse du siège et établissement principal, le Ventouzet - Sainte Colombre de Peyre 48130 Peyre en Aubrac
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
654
Date d'ajout
15/03/2022
Description
1ère Immatriculation au RCS Marvejols sous le n°2535 le 01/02/1949 - Date de début d'activité : 01/02/1949 Ré-immatriculation au RCS Mende le 24/09/1958 suite à suppression du RCS Marvejols Immatriculation au RCS Montpellier le 07/06/2017, suite à Transfert Hors-ressort à compter du 01/02/2017 Immatriculation au RCS Mende le 15/03/2022, suite à Transfert Hors-ressort à compter du 07/01/2021
Numéro d'observation
817
Date d'ajout
13/06/2017
Description
Radiation du RCS le 13/06/2017 avec effet au 01/02/2017 Radiation par suite de transfert du siège social à compter du 01/02/2017 du route d'Antrenas 48100 Marvejols au 364 rue du Bassin 34400 Saint-Sériès
Numéro d'observation
214
Date d'ajout
17/02/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/08/2014 : Partant : OLLIER Odette Louise, Président du conseil d'administration, décédée Nouveau : PONS Gabrielle Marie-Louise née RAMADIER, Président du conseil d'administration, Administrateur
Numéro d'observation
306
Date d'ajout
07/03/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 17/01/2006 : Modifié : OLLIER Odette Louise, Président du conseil d'administration, dont le tuteur légal est Mme PONS née RAMADIER Gabrielle Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/05/2011 : Partant : BONNIEU Paulette, Administrateur Nouveau : PONS Jean-François Fernand Robert, Administrateur Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2011 : Partant : PLANES Pierre, Administrateur Nouveau : RAMADIER Jean-Louis Fernand, Administrateur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Ré-immatriculation du N°2535 MARVEJOLS - Transformation de SARL en SA à compter du 6 Juillet 1972 - Date de commencement de la première activité : 01/02/49 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 800 000.00 FRF ; NOUVEAU MONTANT : 121 959.21 EUR Code Ape : 6820 B Location de terrains et d'autres biens immobiliers N°Siret : 797 050 135 00046 Code statistique attribué par l'Insee
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).