Entreprise : ENTREPRISE RIALIN PERE ET FILS - SIREN 797 020 179
Identité
Dénomination
ENTREPRISE RIALIN PERE ET FILS
SIREN (siège)
797 020 179
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Dissolution
Date de fin de la personne morale
12/01/2039
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
AV DE LA DEPORTATION 71130 GUEUGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARGENT MARIE-CHRISTINE
Nom d'usage
RIALIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Gueugnon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2019
Type d'établissement
Siège
Siret
79702017900025
Code APE
4391B - Travaux de couverture par éléments
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux de couverture par éléments
Adresse
AV DE LA DEPORTATION
71130 , GUEUGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/004156
Date d'ajout
19/07/2023
Description
Prolongation de la mission du liquidateur pour une durée d'une année
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/002139
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 02/01/2019 - Siège de la liquidation : Avenue de la Déportation 71130 GUEUGNON - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Renaissance du 19/04/2019
Numéro d'observation
F19/002139
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Modification relative aux dirigeants RIALIN Christian nom d'usage : RIALIN Christian n'est plus président DARGENT Marie-Christine nom d'usage : RIALIN Marie-Christine devient liquidateur à compter du 02/01/2019
Numéro d'observation
F19/002139
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale à compter du 02/01/2019
Numéro d'observation
F17/003442
Date d'ajout
02/10/2017
Description
Modification des commissaires aux comptes : Société anonyme à conseil d'administration CONSEILS ET EXPERTISE RHONE ALPES CERALP n'est plus commissaire aux comptes titulaire RIGAUD Franck nom d'usage : RIGAUD Franck n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 29 juillet 1970 - LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE du 25 juillet 1970
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).