Entreprise : SA LLOMPART FRERES - SIREN 796 580 652
Identité
Dénomination
SA LLOMPART FRERES
SIREN (siège)
796 580 652
Date d'immatriculation au RNE
28/07/1965
Date de fin de la personne morale
27/07/2060
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
83846.96 EUR
Adresse du siège
337 RTE DE TANINGES 74380 CRANVES-SALES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CRANVES SALES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAVANT MAURICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
THONON-LES-BAINS
Nom, Prénom(s)
BRIFFOD GERARD , RAYMOND
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
ESERY
Nom, Prénom(s)
DAHAN CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
LYON
Nom, Prénom(s)
MOUROT LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ANNECY
Dénomination
SOCIETE "ISIS"
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
LYON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1935
Siret
79658065200025
Code APE
513A
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACHAT ET VENTE EN GROS ET DETAIL DE PRIMEURS ET AUTRES COMESTIBLES TRANSPORTS ROUTIERS - DEMENAGEMENTS TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES
Adresse
337 RTE RTE DE BORLY
74380 , Bonne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CRANVES SALES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4772
Date d'ajout
26/10/1995
Description
T.G.I. THONON-LES-BAINS JUGEMENT DU : 26/07/95 REPORTE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DANS LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE AU : 07/10/93
Numéro d'observation
3395
Date d'ajout
03/07/1995
Description
TRIBUNAL DE GRANDE-INSTANCE DE THONON-LES-BAINS JUGEMENT DU : 23/06/95 PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DESIGNE ME ROGER CHATEL-LOUROZ REPRESENTANT DES CREANCIERS COMME LIQUIDATEUR
Numéro d'observation
1902
Date d'ajout
18/04/1995
Description
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON LES BAINS, JUGEMENT DU 07.04.95 PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME SIMPLIFIE) DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 07.04.95 ADMINISTRATEUR : MAITRE MEYNET REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE CHATEL-LOUROZ
Numéro d'observation
1576
Date d'ajout
12/09/1994
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 31 MARS 1994.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REIMMATRICULATION DU 28 JUILLET 1965 DEPOT DES ACTES AU GREFFE : 27.06.1935 A ST JULIEN EN GENEVOIS 29.05.1965 A THONON LES BAINS DUREE DE LA SOCIETE : 95 ANS APRES PROROGATION LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 550 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 83 846.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).