Entreprise : 1617 CHABLAIS - SIREN 796 380 475
Identité
Dénomination
1617 CHABLAIS
SIREN (siège)
796 380 475
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1957
Début d’activité
15/02/1951
Date de fin de la personne morale
28/05/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition ou la prise à bail de tous biens et droits immobiliers. L'aménagement ou l'édification de toutes constuctions. L'exploitation par bail à loyer, bail à construction ou autrement de tous droits et biens immobiliers acquis ou construits. Exceptionnellement, l'aliénation desdits biens ou droits immobiliers devenus inutiles à la société. Le cautionnement hypothécaire.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
3 RUE NALY 74100 ANNEMASSE FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAVERRIERE CHANTAL
Nom d'usage
GAVARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Annemasse
Nom, Prénom(s)
GAVARD AGNES , SYLVIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Bergerac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/1951
Siret
79638047500023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition ou la prise à bail de tous biens et droits immobiliers, l'aménagement ou l'édification de toutes constructions, l'exploitation par bail à loyer, bail à construction ou autrement de tous droits et biens immobiliers acquis ou construits, exceptionnellement, l'aliénation desdits biens ou droits immobiliers devenus inutiles à la société, le cautionnement hypothécaire.
Adresse
3 RUE NALY
74100 , ANNEMASSE - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1963
Siret
79638047500015
Code APE
702C
Adresse
16 RUE DU CHABLAIS
74100 , ANNEMASSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2424
Date d'ajout
28/06/2000
Description
MODIFICATION DE LA FORME A COMPTER DU 01.01.2000 ANCIENNE MENTION : SOCIETE ANONYME NOUVELLE MENTION : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MODIFICATION DE LA DENOMINATION A COMPTER DU 01.01.2000 ANCIENNE MENTION : GAVARD ET FILS NOUVELLE MENTION : 1617 CHABLAIS A COMPTER DU 01.01.2000 MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL A COMPTER DU 01.01.2000 ANCIENNE MENTION : EXPLOITATION DIRECTE D'UN FONDS DE COMMERCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, BOIS ET CHARBONS. L'ACHAT, LA VENTE DE TOUS MATERIAUX ET MARCHANDISES POUVANT SERVIR A SON EXPLOITATION NOUVELLE MENTION : ACQUISITION OU LA PRISE A BAIL DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, L'AMENAGEMENT OU L'EDIFICATION DE TOUTES CONSTRUCTIONS, L'EXPLOITATION PAR BAIL A LOYER, BAIL A CONSTRUCTION OU AUTREMENT DE TOUS DROITS ET BIENS IMMOBILIERS ACQUIS OU CONSTRUITS, EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION DESDITS BIENS OU DROITS IMMOBILIERS DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE, LE CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 01.01.2000 ANCIENNE MENTION : 500 000 FRANCS NOUVELLE MENTION : 80 000 EUROS MODIFICATION DE L'ADMINISTRATION : MR GAVARD ANDRE ANCIENNEMENT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR DEVIENT GERANT A COMPTER DU 01.01.2000 DEPART DE L'ADMINISTRATEUR : MME SAULNIER EPSE GAVARD MARIE-PAULE A COMPTER DU 31.12.1999 DEPART DE L'ADMINISTRATEUR : GAVARD GUY A COMPTER DU 31.12.1999 DEPART DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : NEVEUX FRANCOIS A COMPTER DU 31.12.1999 DEPART DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : CHAPPUIS MICHEL A COMPTER DU 31.12.1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).