Entreprise : ETABLISSEMENTS LUCIEN LAPALUS ET FILS - SIREN 795 920 172
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS LUCIEN LAPALUS ET FILS
SIREN (siège)
795 920 172
Date d'immatriculation au RNE
29/09/1997
Début d’activité
30/09/1997
Date de fin de la personne morale
28/09/2047
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RTE DE PARIS 14120 MONDEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Mondeville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/1997
Siret
79592017200025
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
RTE DE PARIS
14120 , MONDEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
28/09/1948
Siret
79592017200017
Code APE
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACHAT VENTE GROS DETAIL EPICERIE ... DROGUERIE QUINCAILLERIE CONFISERIE
Adresse
RUE DE LA PLANCHETTE
71800 , LA CLAYETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5613
Date d'ajout
07/03/2000
Description
MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE ANCIENNE : S.A. - NOUVELLE : STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A COMPTER DU 13.12.99
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1107
Date d'ajout
01/10/1997
Description
SIEGE SOCIAL TRANSFERE DE LA CLAYETTE A MONDEVILLE ZI ROUTE DE PARIS A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1997
Numéro d'observation
615
Date d'ajout
28/05/1997
Description
ANCIENS COMMISSAIRES AUX COMPTES : RENE GERGELE - RENE EPINAT NOUVEAUX COMMISSAIRES AUX COMPTES : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE - BERTRAND GAUDRE A COMPTER DU 14.2.1997
Numéro d'observation
456
Date d'ajout
04/04/1997
Description
ANCIENS ADMINISTRATEURS : LAPALUS JEAN - LEON CLAUDE LAPALUS - YVOZ NOELLE DANIELLE PERRET ANCIEN PCA : LAPALUS JEAN NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : DAUSSE GILBERT - SNC PRODIM - HALLEY JEAN SNC PRODIM GRAND EST NOUVEAU PCA : DAUSSE GILBERT A COMPTER DU 19 FEVRIER 1997
Numéro d'observation
510
Date d'ajout
11/05/1991
Description
ANCIENS COMMISSAIRES AUX COMPTES : CORNE BERNARD ET GERGELE RENE NOUVEAUX COMMISSAIRES AUX COMPTES : GERGELE RENE - EPINAT RENE A COMPTER DU 20 MARS 1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 04 octobre 1948
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DES ACTES CONSTITUTIFS AU GREFFE DE CHAROLLES LE 04/10/1948
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).