Entreprise : METAL X - SIREN 795 780 121
Identité
Dénomination
METAL X
SIREN (siège)
795 780 121
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1957
Début d’activité
01/03/1957
Date de fin de la personne morale
08/04/2056
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Galvanoplastie : Nickelage, chromage, cadmiage, polissage, cuivrage, dorure, argenture.
Code APE
2561Z - Traitement et revêtement des métaux
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
645 RTE DE LA DRANSE 74500 PUBLIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU VIEUX MOTTAY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERNIN PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Sallanches Cedex
Nom, Prénom(s)
REINHARDT REMY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
La Motte-Servolex
Dénomination
G 2 - 3 R
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Publier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1957
Siret
79578012100013
Code APE
2561Z - Traitement et revêtement des métaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Galvanoplastie : Nickelage, chromage, cadmiage, polissage, cuivrage, dorure, argenture.
Adresse
645 RTE DE LA DRANSE
74500 , PUBLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU VIEUX MOTTAY
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/01/2020
Siret
79578012100021
Code APE
2561Z - Traitement et revêtement des métaux
Activité principale
Traitement et revêtement des métaux
Adresse
645 RTE DE LA DRANSE
74500 , PUBLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU VIEUX MOTTAY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1801
Date d'ajout
12/05/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2014 :Partant : GRAND Florence Emilie Marie-Josephe, PrésidentNouveau : SARL G2 3R (SARL), PrésidentJournal d'annonces légales: Eco des pays des Savoie du 17 avril 2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).