Entreprise : FRANCA SA - SIREN 795 580 273
Identité
Dénomination
FRANCA SA
SIREN (siège)
795 580 273
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1955
Début d’activité
22/04/1955
Date de fin de la personne morale
14/06/2054
Date de clôture
30/11
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exploitation de tous hôtels, restaurants, bars, et notamment d'un hôtel "le dahu" activité de transports publics à titre occasionnel.
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
293 C CHE DU MAS METOUT 74110 MORZINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GROSSHANS ANNE , DOMINIQUE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Essert-Romand
Nom, Prénom(s)
HEU BENOIT , MAURICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Morzine
Nom, Prénom(s)
HEU SOPHIE , PAULINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1987
Commune de résidence
Morzine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/04/1955
Siret
79558027300014
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation de tous hôtels, restaurants, bars, et notamment d'un hôtel "le dahu" activité de transports publics à titre occasionnel.
Adresse
293 C CHE DU MAS METOUT
74110 , MORZINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
300
Date d'ajout
19/01/1996
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 28.09.1995.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).