Entreprise : EUROP AUTO-ECOLE - SIREN 795 326 891
Identité
(Entreprise radiée le 03/09/2020)
Dénomination
EUROP AUTO-ECOLE
Sigle
EAE
SIREN (siège)
795 326 891
Date d'immatriculation au RNE
18/09/2013
Fermeture de l'établissement - 79532689100012
- Date d'effet de la fermeture : 20/12/2018
Fermeture de l'établissement - 79532689100020
- Date d'effet de la fermeture : 09/03/2020
Date de fin de la personne morale
17/09/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
3 AV ARISTIDE BRIAND 13800 ISTRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAZALS CHRISTOPHE , DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Istres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/09/2013
Siret
79532689100012
Enseigne
EUROP AUTO-ECOLE
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Activité principale
Enseignement de la conduite
Adresse
258 RUE DES FRERES KENNEDY
13300 , SALON-DE-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2016
Siret
79532689100020
Nom commercial
EUROP AUTO ECOLE
Enseigne
EUROP AUTO ECOLE
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière
Adresse
3 AV ARISTIDE BRIAND
13800 , ISTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5805
Date d'ajout
03/09/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/06/2020
Description
Dissolution à compter du 09/03/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 09/03/2020, liquidateur : CAZALS Christophe, Daniel, siège de la liquidation : 3 Avenue Aristide Briand 13800 Istres, parution de la publicité légale : Le Régional en date du 18/03/2020
Numéro d'observation
3124
Date d'ajout
03/06/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 09/03/2020 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).