Entreprise : DG GIROUD - SIREN 795 284 728
Identité
Dénomination
DG GIROUD
SIREN (siège)
795 284 728
Date d'immatriculation au RNE
18/09/2013
Début d’activité
01/10/2013
Date de fin de la personne morale
17/09/2063
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Fabrication et pose de toutes menuiseries en bois ou autres.
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
GRANVAL 69690 SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARGERE PIERRE
Nom d'usage
DARGERE
Qualité
Directeur Général
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Savigny
Nom, Prénom(s)
GROLLET EDDY , WILLIAM , SIMON
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Saint-Julien-sur-Bibost
Nom, Prénom(s)
GROLLET EDDY
Nom d'usage
GROLLET
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
ST JULIEN SUR BIBOST
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2013
Siret
79528472800016
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Fabrication et pose de toutes menuiseries en bois ou autres.
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Autres Activités
FABRICATION ET POSE MENUISERIE BOIS
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
GRANVAL
69690 , SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/073750
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/12/2019 désignant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Didier LAPIERRE et Me Ludivine SAPIN 174 Rue de Créqui 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/073749
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/12/2019 désignant en qualité de Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Didier LAPIERRE et Me Ludivine SAPIN 174 Rue de Créqui 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F16/044860
Date d'ajout
13/09/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13/09/2016 arrêtant le le plan de redressement. Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 RUE DE CRÉQUI 69003 LYON
Numéro d'observation
F16/035062
Date d'ajout
05/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/07/2016 prolongeant la période d'observation jusqu'au 13/09/2016, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F16/001319
Date d'ajout
07/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/01/2016 prolongeant la période d'observation jusqu'au 15/07/2016, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F15/028699
Date d'ajout
15/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 15/07/2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Madame MONNOT Chantal, Juge commissaire suppléant : Monsieur VERGÉ Jean-Paul, Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 RUE DE CRÉQUI 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/06/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AE 2016-01-06 AUTRES JUGEMENTS 2016-01-25 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON,AE 2016-07-05 AUTRES JUGEMENTS 2016-07-20 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON,AI 2016-09-13 ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT 2016-09-28 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON,AW 2015-06-15 DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS 2015-08-03 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON,DN 2015-07-15 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2015-08-03 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON REPRESENTE PAR MAITRE WALCZAK
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).