Entreprise : SCM CABINET INFIRMIER G.DELARUELLE & A.LECOCQ - SIREN 795 280 221
Identité
(Entreprise radiée le 09/07/2024)
Dénomination
SCM CABINET INFIRMIER G.DELARUELLE & A.LECOCQ
SIREN (siège)
795 280 221
Date d'immatriculation au RNE
12/09/2013
Fermeture de l'établissement - 79528022100016
- Date d'effet de la fermeture : 09/07/2024
Date de fin de la personne morale
11/09/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
219 RUE DE FAYET 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORU GWENAELLE , MARTHE , DENISE
Nom d'usage
DELARUELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1983
Commune de résidence
Etreillers
Nom, Prénom(s)
LECOCQ AUDREY , STEPHANIE , MIREILLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Saint-Quentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/07/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2013
Siret
79528022100016
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice des activités professionnelles des associés.
Adresse
219 RUE DE FAYET
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4713
Date d'ajout
09/07/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Saint-Quentin le 09/07/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/11/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-06-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Démocrate De l'Aisne du 20/09/2019 et DU : 25-10-2019, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).