Entreprise : BERNIER - MAZIER, SOCIETE EN LIQUIDATION - SIREN 795 117 506
Identité
(Entreprise radiée le 03/07/2018)
Dénomination
BERNIER - MAZIER, SOCIETE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
795 117 506
Date d'immatriculation au RNE
06/09/2013
Fermeture de l'établissement - 79511750600019
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2018
Date de fin de la personne morale
05/09/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
LE CHAMP ROBERT 35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNIER JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
MARIBOR
Nom, Prénom(s)
BERNIER THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1990
Commune de résidence
Saint-Sauveur-des-Landes
Nom, Prénom(s)
BERNIER DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Fougères
Nom, Prénom(s)
MAZIER MARIE-CHRISTINE
Nom d'usage
BERNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Saint-Sauveur-des-Landes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/08/2013
Siret
79511750600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'acquisition, la gestion, l'administration et l'exploitation, par bail, location ou autrement, de tous les immeubles et biens et droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autre
Adresse
Le Champ Robert
35133 , Saint-Sauveur-des-Landes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
55991
Date d'ajout
03/07/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 01/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
55990
Date d'ajout
03/07/2018
Description
Dissolution à compter du 01/06/2018 siège de la liquidation 27 bis rue de l'Echange 35300 FOUGERES parution de la publicité légale le Journal de Vitré du 06/07/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).