Entreprise : SOCIETE DES PROFESSIONNELS DU POLE SANTE DE L'ILE D'YEU - SIREN 795 004 548
Identité
(Entreprise radiée le 31/12/2020)
Dénomination
SOCIETE DES PROFESSIONNELS DU POLE SANTE DE L'ILE D'YEU
SIREN (siège)
795 004 548
Date d'immatriculation au RNE
29/08/2013
Date de fin de la personne morale
28/08/2023
Forme juridique
Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires
Capital social
130 EUR
Adresse du siège
QUAI DE LA MAIRIE 85350 L'ILE-D'YEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE DE L'ILE D'YEU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MACE JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
L ILE D YEU
Nom, Prénom(s)
PICHAUD OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
L ILE D YEU
Nom, Prénom(s)
CARBONNE ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
L ILE D YEU
Nom, Prénom(s)
URVOIX LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
L ILE D YEU
Nom, Prénom(s)
GRAVIER EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
L ILE D YEU
Nom, Prénom(s)
GRIFFOULIERE ANNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
L ILE D YEU
Nom, Prénom(s)
COUDEYRAS PATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
L ILE D YEU
Nom, Prénom(s)
FLEURENCE JOSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
L ILE D YEU
Nom, Prénom(s)
ANDRIEUX PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
L ILE D YEU
Nom, Prénom(s)
DUBOIS FRANCOIS-XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
L ILE D YEU
Nom, Prénom(s)
VENARD MARIE , CHRISTINE
Nom d'usage
TRAVERS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
L ILE D YEU
Nom, Prénom(s)
JEAN SYLVIE
Nom d'usage
ALHENC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
L ILE D YEU
Nom, Prénom(s)
ALHENC JEAN-DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
L ILE D YEU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/02/2013
Siret
79500454800017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
QUAI DE LA MAIRIE
85350 , L'ILE-D'YEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE DE L'ILE D'YEU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/02/2013
Siret
79500454800025
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Soins ambulatoires, facilite l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de ses associés sur le territoire de l'île d'Yeu.
Adresse
IMP Pôle Santé L 'île d'Yeu
85350 , L ILE D YEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POLE SANTE HOPITAL DUMONTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/04/2017
Description
Dissolution à compter du 21-12-2016, journal publicateur : le courrier vendéen du : 01-12-2016, adresse de liquidation : au siège social
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).