Entreprise : SCEA LA FERME DE CHATRES - SIREN 794 897 553
Identité
Dénomination
SCEA LA FERME DE CHATRES
SIREN (siège)
794 897 553
Date d'immatriculation au RNE
26/08/2013
Début d’activité
01/08/2013
Date de fin de la personne morale
25/08/2112
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Elevage d'ovins et de caprins
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
CHATRES 87290 RANCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE WOLF OLIVIER , ROLAND
Qualité
Gérant, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Nom, Prénom(s)
VANDE CAPPELLE DOMINIQUE , LAURA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2013
Siret
79489755300028
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Elevage d'ovins et de caprins
Adresse
CHATRES
87290 , RANCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2013
Siret
79489755300010
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Activité principale
Élevage d'ovins et de caprins
Adresse
PLACE DE L'EUROPE
16230 , MANSLE-LES-FONTAINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5273
Date d'ajout
06/08/2019
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 17/07/2019 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5272
Date d'ajout
06/08/2019
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 08/04/2015 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE - DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 03/02/2015 A DESIGNE MME LYDIE COLOMER EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE - A NOMME LA SCP BTSG 19 BOULEVARD VICTOR HUGO 87000 LIMOGES EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR ET A DESIGNE MAITRE MARC SENECHAL POUR CONDUIRE LA MISSION -
Numéro d'observation
593
Date d'ajout
26/01/2016
Description
Radiation du RCS le 26/01/2016 avec effet au 26/01/2016
Numéro d'observation
5485
Date d'ajout
20/10/2015
Description
Cessation complète d'activité - Art. R123-125 à compter du 20/10/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).