Entreprise : MERISIERS - SIREN 794 871 970
Identité
Dénomination
MERISIERS
SIREN (siège)
794 871 970
Date d'immatriculation au RNE
23/08/2013
Date de fin de la personne morale
22/08/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU MERISIER 77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA JOSE , ARTUR
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Champagne-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DA SILVA JOSE
Nom d'usage
DA SILVA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
CHAMPAGNE SUR SEINE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/09/2013
Siret
79487197000016
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Boulangerie pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
15 RUE DU MERISIER
77430 , CHAMPAGNE-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20792
Date d'ajout
20/09/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20792
Date d'ajout
20/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 20/09/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 20/09/2021
Numéro d'observation
88839
Date d'ajout
23/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun prononce en date du 23/04/2018 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2018J00159 , date de cessation des paiements le 05/04/2018 , désigne liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 13 Avenue Thiers 77000 Melun , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 31/05/2018 .
Numéro d'observation
73417
Date d'ajout
09/05/2017
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/10/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).