Entreprise : BIKES PASSION - SIREN 794 867 606
Identité
Dénomination
BIKES PASSION
SIREN (siège)
794 867 606
Date d'immatriculation au RNE
23/08/2013
Date de fin de la personne morale
22/08/2112
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
12 RUE FREDERIC JOLIOT CURIE 37550 SAINT-AVERTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOURDAN ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Tours
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/09/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/09/2013
Siret
79486760600020
Nom commercial
BIKES PASSION
Enseigne
BIKES PASSION
Code APE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente dépôt-vente location de cycles pièces détachées et accessoires et réparation de cycles
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Adresse
12 RUE FREDERIC JOLIOT CURIE
37550 , SAINT-AVERTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/09/2013
Siret
79486760600012
Nom commercial
BIKES PASSION
Enseigne
BIKES PASSION
Code APE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
REPARATION DE CYCLES
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Adresse
PL GEORGES CLEMENCEAU
37300 , JOUE-LES-TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
18/09/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 17/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
03/09/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 02/07/2018 avec effet au 01/07/2018, Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître Nadine BREION, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
27/06/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé, en date du 26/06/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2018J195, date de cessation des paiements le 23/05/2018, et a désigné liquidateur Maître Nadine BREION 26 rue Jules Favre CS 94312 37043 TOURS Cedex 1. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2018-06-26 Ouverture liquidation judiciaire 2018-07-04 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE BREION,J080 2018-06-26 Application regles de liquidation judiciaire simplifiee 2018-07-04 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE BREION,J111 2019-09-17 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2019-09-19 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,15 2018-06-26 CESSATION TOTALE DE L'ACTIVITE 2018-07-04
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).