Entreprise : EARL DU DOMAINE DE FOURN - SIREN 794 806 505
Identité
Dénomination
EARL DU DOMAINE DE FOURN
SIREN (siège)
794 806 505
Date d'immatriculation au RNE
19/08/2013
Début d’activité
01/09/2013
Date de fin de la personne morale
18/08/2112
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2014
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
La société a pour objet l'exercice d'activités agricoles correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Elle est également compétente pour accomplir les opérations qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou pour support l'exploitation
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
11300 PIEUSSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DE FOURN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBERT MELANIE , MARIE-JEANNE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1985
Commune de résidence
Pieusse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2013
Siret
79480650500010
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
La société a pour objet l'exercice d'activités agricoles correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Elle est également compétente pour accomplir les opérations qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou pour support l'exploitation
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
11300 , PIEUSSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DE FOURN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
119
Date d'ajout
10/01/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/12/2013 : Partant : ROBERT Jean-Luc, Pierre, Germain, Gérant Nouveau : ROBERT Mélanie, Marie-Jeanne, Gérant JAL Libération 9 janvier 2014
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).