Entreprise : SCI AR GLAD - SIREN 794 742 700
Identité
(Entreprise radiée le 25/03/2021)
Dénomination
SCI AR GLAD
SIREN (siège)
794 742 700
Date d'immatriculation au RNE
09/08/2013
Date de fin de la personne morale
08/08/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
4 RUE MALIBRAN 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHALONO FRANCK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Cormeilles-en-Parisis
Nom, Prénom(s)
MORVAN SEBASTIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Brest
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/07/2013
Siret
79474270000014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
259 RUE DE CHATEAUGIRON
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/07/2013
Siret
79474270000022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagenement, l'administration et la location et tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant en constituer l'accessoire
Adresse
4 RUE 4 Rue MALIBRAN
95240 , Cormeilles-en-Parisis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14289
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 11/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12607
Date d'ajout
08/06/2020
Description
Dissolution à compter du 27/04/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/04/2020 liquidateur : Sébastien MORVAN. Siège de liquidation : adresse du liquidateur. parution de la publicité légale :GVO du 10/06/2020
Numéro d'observation
55441
Date d'ajout
25/06/2018
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à 4 RUE MALIBRAN 95240 CORMEILLES EN PARISIS Rc PONTOISE Le 13/03/2018
Numéro d'observation
65363
Date d'ajout
22/06/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).