Entreprise : SARL LES VINYL'S GIRLS - SIREN 794 735 472
Identité
Dénomination
SARL LES VINYL'S GIRLS
SIREN (siège)
794 735 472
Date d'immatriculation au RNE
09/08/2013
Début d’activité
26/07/2013
Date de fin de la personne morale
08/08/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Commercialisation, distribution par tous moyens, en ce compris via un site d'e-commerce, de tous objets, accessoires de mode, article de maroquinerie, prêt-à-porter, bijoux de fantaisie et accessoires de décoration.
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Capital social
13000 EUR
Adresse du siège
16 RUE FERDINAND FABRE 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Torche FABIENNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/07/2013
Siret
79473547200019
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commercialisation, distribution par tous moyens, en ce compris via un site d'e-commerce, de tous objets, accessoires de mode, article de maroquinerie, prêt-à-porter, bijoux de fantaisie et accessoires de décoration.
Adresse
16 RUE FERDINAND FABRE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2013B159315
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 28/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013B159313
Date d'ajout
20/07/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 20/07/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201701896, date de cessation des paiements le 30/06/2017, et a désigné M. François Thieffry : Juge Commissaire, liquidateur SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me Brigitte Penet-Weiller 12 rue Pernelle 75004 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).